ULRIC DE VARENS ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cerrajeros, 11
Código Postal 28670
Municipio Villaviciosa de Odón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ULRIC DE VARENS ESPAÑA SA
CIF A82343302
Capital Social 153015.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ULRIC DE VARENS ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ULRIC DE VARENS ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguado Perez Julio Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/03/2012 | 03/03/2022 |
Avramovic Marijana | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/03/2012 | 03/03/2022 |
Del Rio Martinez Ana Reyes | Apoderado | 14/12/2016 | 03/03/2022 |
Del Rio Martinez Ana Reyes | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/03/2012 | 03/03/2022 |
Huedo Laguia Fabricio | Apoderado | 28/02/2011 | 03/03/2022 |
Huedo Laguia Fabricio | Apoderado | 01/03/2011 | 03/03/2022 |
Huedo Laguia Fabricio | Apoderado | 03/03/2022 | |
Leclercq Jean Marc | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/03/2012 | 03/03/2022 |
Marie Viellard Ulric | Administrador Unico | 28/02/2011 | 03/03/2022 |
Marie Viellard Ulric | Liquidador | 03/03/2022 | 03/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ULRIC DE VARENS ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28626 , F 142, S 8, H M 235512, I/A 19 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28626 , F 142, S 8, H M 235512, I/A 19 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28626 , F 142, S 8, H M 235512, I/A 19 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28626 , F 142, S 8, H M 235512, I/A 19 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28626 , F 142, S 8, H M 235512, I/A 19 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28626 , F 142, S 8, H M 235512, I/A 18 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-28
- C/ CERRAJEROS 11 - POLIGONO INDUSTRIAL PINARES LL (VILLAVICIOSA DE ODON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28626 , F 141, S 8, H M 235512, I/A 17 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28626 , F 141, S 8, H M 235512, I/A 17 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28626 , F 140, S 8, H M 235512, I/A 16 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28626 , F 140, S 8, H M 235512, I/A 15 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-28