ULLAMCORPER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Andreu Ferret, 4
Código Postal 07015
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social ULLAMCORPER SL
CIF B57436875
Capital Social 3024.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 25/07/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario Serra Novellas Helena
VINCULACIONES DE ULLAMCORPER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ULLAMCORPER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Serra Novellas Helena | Liquidador | 06/07/2017 | 06/07/2017 |
Serra Novellas Helena | Socio único | 06/07/2017 | |
Serra Novellas Helena | Administrador Unico | 28/11/2013 | 06/07/2017 |
Serra Novellas Helena | Socio Unico | 28/11/2013 | 06/07/2017 |
Riutort Canovas Guillermo | Administrador Unico | 28/11/2013 |
ACTOS BORME DE ULLAMCORPER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 65, S 8, H PM 71935, I/A 5 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 65, S 8, H PM 71935, I/A 5 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 65, S 8, H PM 71935, I/A 5 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-07
Administrador Unico
Liquidador
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 65, S 8, H PM 71935, I/A 5 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 65, S 8, H PM 71935, I/A 4 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 64, S 8, H PM 71935, I/A 3 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 64, S 8, H PM 71935, I/A 3 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-07
- La Sociedad tiene por objeto social la actividad de la prestación de servicios de asesoría, consultoría, jurídicos, gestión empresarial y asistencia en materias económicas, jurídicas y técnicas, a todo tipo de empresas, entidades y organismos, ya sean públicos o privados, y a personas físicas. La ad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 64, S 8, H PM 71935, I/A 2 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-07
- C/ ANDREU FERRET 4 1 A (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 64, S 8, H PM 71935, I/A 2 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-46