UDRA VALOR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda de Poniente, 11
Código Postal 28760
Municipio Tres Cantos
Provincia Madrid
Razón Social UDRA VALOR SA
CIF A36468387
Capital Social 1000000.0 Euros
Actividad Actividades de gestión de fondos
Fecha de Constitución 15/06/2004
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único PINOS ALTOS INVERSIONES SL
Propietario PINOS ALTOS INVERSIONES SL
VINCULACIONES DE UDRA VALOR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UDRA VALOR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rey Gonzalez Jacinto Valentin | Representante | 28/07/2009 | 11/11/2014 |
PINOS ALTOS INVERSIONES SL | Socio Unico | 28/05/2012 | 21/10/2014 |
PINOS ALTOS INVERSIONES SL | Administrador Unico | 28/07/2009 | 21/10/2014 |
Martinez Carballal Santiago | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2012 |
ACTOS BORME DE UDRA VALOR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24876 , F 73, S 8, H M 447789, I/A 9 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
- CIERRE DE HOJA POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LA DOMICILIADA EN LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA, "PINOS ALTOS XR SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24876 , F 73, S 8, H M 447789, I/A 9 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24876 , F 73, S 8, H M 447789, I/A 8 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24876 , F 73, S 8, H M 447789, I/A 7 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24876 , F 73, S 8, H M 447789, I/A 6 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-28
Capital Anterior: | 18.279.984,00 | Euros |
Disminución de capital | 17.279.984,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.000.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 94,53 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24876 , F 70, S 8, H M 447789, I/A 5 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-188-28
- Otras modificaciones estatutarias: 11. CONVOATORIA DE LA JUNTA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24876 , F 67, S 8, H M 447789, I/A 4 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-28
Capital Anterior: | 21.558.324,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.278.340,00 | Euros |
Capital Actual: | 18.279.984,00 | Euros |
Porcentaje: | 15,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24876 , F 67, S 8, H M 447789, I/A 4 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-28