UDALAUTO SL - EXTINGUIDA
Provincia Gipuzkoa
Razón Social UDALAUTO SL
CIF B20190112
Actividad Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE UDALAUTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UDALAUTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ancisar Querejeta Manuel | Apoderado | 20/05/2009 | 22/09/2016 |
Aranguren Colon Juan Carlos | Consejero | 25/01/2012 | 22/09/2016 |
Artola Carrera Ivon | Presidente | 25/01/2012 | 22/09/2016 |
Artola Carrera Ivon | Consejero | 25/01/2012 | 22/09/2016 |
Artola Carrera Ivon | Apoderado | 25/01/2012 | 22/09/2016 |
Egido Singuenza Guillermo | Consejero | 25/01/2012 | 22/09/2016 |
Odriozola Aranzabal Santiago Jose | Consejero | 25/01/2012 | 22/09/2016 |
Vicente Arregui Javier | Secretario | 25/01/2012 | 22/09/2016 |
Vicente Arregui Javier | Consejero | 25/01/2012 | 22/09/2016 |
Vicente Arregui Javier | Apoderado | 25/01/2012 | 22/09/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UDALAUTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 92, S 8, H SS 5297, I/A 13 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 92, S 8, H SS 5297, I/A 13 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 92, S 8, H SS 5297, I/A 13 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 91, S 8, H SS 5297, I/A 12 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-20
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 91, S 8, H SS 5297, I/A 12 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 91, S 8, H SS 5297, I/A 12 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
- AFECTANDO LA CALIFICACION DE CULPABLE A DON FERNANDO EGIDO ZUBIZARRETA, APODERADO DE LA SOCIEDAD, INHABILITANDOLE PARA ADMINISTRAR LOS BIENES AJENOS DURANTE UN PERIODO DE CINCO AÑOS, ASI COMO PARA REPRESENTAR O ADMINISTRAR A CUALQUIER PERSONA DURANTE EL MISMO PERIODO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 90, S 8, H SS 5297, I/A 11 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-20
- EN EL JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO UNO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SE TRAMITA INCIDENTE CONCURSAL 171 Nº 292/10 -PROCEDIMIENTO DE ORIGEN 176/2009-, EN EL QUE CON FECHA 14 DE JUNIODE 2.10, SE DICTO LA SENTENCIA FIRME NUMERO 132/2010, CALIFICANDO COMO CULPABLE EL CONCURSO DEL DEUDOR "ONAK, S.A.",AFECTANDO LA CALIFICACION DE CULPABLE A DON FERNANDO EGIDO ZUBIZARRETA, APODERADO DE LA SOCIEDAD, INHABILITANDOLE PARA ADMINISTRAR LOS BIENES AJENOS DURANTE UN PERIODO DE CINCO AÑOS, ASI COMO PARA REPRESENTAR O ADMINISTRAR A CUALQUIER PERSONA DURANTE EL MISMO PERIODO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 90, S 8, H SS 5297, I/A 11 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-20