UBICAR GALICIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Musgo, 1
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social UBICAR GALICIA SL
CIF B84548809
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Fecha de Constitución 26/12/2005
VINCULACIONES DE UBICAR GALICIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UBICAR GALICIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arribas Navarro Andres | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/12/2014 | 14/08/2015 |
Arribas Navarro Jose Andres | Representante | 14/08/2015 | |
Arribas Navarro Jose Andres | Liquidador | 14/08/2015 | 14/08/2015 |
Carrion Roncero Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/12/2014 | 14/08/2015 |
Gacimartin Quiñones Julian | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/12/2014 | 14/08/2015 |
Sociedad De Estudios Y Explotacion De Material Aux | Administrador Unico | 14/08/2015 |
ACTOS BORME DE UBICAR GALICIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22155 , F 34, S 8, H M 395308, I/A 3 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22155 , F 34, S 8, H M 395308, I/A 3 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22155 , F 34, S 8, H M 395308, I/A 3 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22155 , F 34, S 8, H M 395308, I/A 3 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22155 , F 33, S 8, H M 395308, I/A 2 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-199-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-114-28