UBERSAX CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ALTO DEL POSTILLO. PONTEJOS. 100 Bl.A
Municipio Marina de Cudeyo
Provincia Cantabria
Razón Social UBERSAX CONSULTING SL
CIF B39786058
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 23/08/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Revuelta Diaz Alex
Propietario Revuelta Diaz Alex
VINCULACIONES DE UBERSAX CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UBERSAX CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Revuelta Diaz Alex | Administrador Unico | 27/08/2013 | 26/10/2021 |
Revuelta Diaz Alex | Socio Unico | 27/08/2013 | 26/10/2021 |
ACTOS BORME DE UBERSAX CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062 , F 218, S 8, H S 28361, I/A 3 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-39
- Cancelación de la inscripción de la sociedad en este Registro al haberse acreditado su inscripción el 22 de julio de 2021 en el Registro de Sociedades Mercantiles del Gobierno de Andorra, con domicilio en la calle dels Barrers, número 37, 2º piso, Santa Coloma, Andorra la Vella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062 , F 218, S 8, H S 28361, I/A 3 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-39
- Cerrada la hoja, de conformidad con el art. 101 de la Ley 3/2009 de 3 de abril de 2009, por haber sido expedida certificación para su traslado al Principado de Andorra, al pueblo de Santa Coloma, Parroquia de Andorra la Vella (AD500), carrer dels Barrers 37, 2º 1ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062 , F 217, S 8, H S 28361, I/A 2 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-39
- Otras indicaciones: Depositado el proyecto de traslado de domicilio social al extranjero, de conformidad con lo establecido en el art. 95 de la Ley 3/2009, de 3 de abril de modificaciones estructurales, de la mercantil "UBERSAX CONSULTING, S.L." a la calle Carrer dels Barrers 37, 2º 1ª, AD500 Santa Coloma, Andorra
- Datos Registrales: T 1062, F 217, S 8, H S 28361
- Domicilio: C/ ALTO DEL POSTILLO, Nº 100-BLOQUE A. PONTEJOS. (MARINA DE CUDEYO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (28/12/2020)
CVE: BORME-B-2021-16-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062 , F 217, S 8, H S 28361, I/A 1 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-39
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062 , F 217, S 8, H S 28361, I/A 1 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-39
Dirección:C/ ALTO DEL POSTILLO. PONTEJOS. 100 Bl.A (MARINA DE CUDEYO)
Comienzo de operaciones:23/08/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Actividades profesionales. 5. Industrias manufactureras y textiles. 6. Turismo, hostelería y restauración. 7. Prestación de ser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062 , F 217, S 8, H S 28361, I/A 1 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-39