U PLAY STUDIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Peru, 174
Código Postal 08020
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social U PLAY STUDIOS SL
CIF B64472723
Capital Social 39847.0 Euros
Actividad Edición de otros programas informáticos
Fecha de Constitución 14/02/2007
Nombres Anteriores
- U PLAY STUDIOS SLL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE U PLAY STUDIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE U PLAY STUDIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pla Ibañez Jordi | Administrador Mancomunado | 11/10/2013 | 15/12/2020 |
Torras Noguera Jordi | Administrador Mancomunado | 11/10/2013 | 15/12/2020 |
De Borja Garcia De Roda Francisco | V-SEC NO CON | 11/10/2013 | |
Pla Ibañez Jordi | Consejero | 11/10/2013 | |
Servitja Feu Joel | Consejero | 11/10/2013 | |
Torras Noguera Jordi | Presidente | 11/10/2013 | |
Torras Noguera Jordi | Consejero | 11/10/2013 | |
Trepat Carbonell Lluis | Secretario No Consejero | 11/10/2013 | |
CCAN 2005 INVERSIONES SOCIETARIAS SCR SA DE REGIM | Consejero | 18/10/2012 | |
Rosa Sancho Jordi | REPR.143 RRM | 30/04/2010 | 18/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE U PLAY STUDIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40819 , F 60, S 8, H B 362550, I/A 15 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1427/2020, AUTO FIRME DE FECHA 23/09/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40819 , F 60, S 8, H B 362550, I/A 15 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40819 , F 59, S 8, H B 362550, I/A 14 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-08
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40819 , F 59, S 8, H B 362550, I/A 14 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.14,21:ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. ART.15:ADOPCION DE ACUERDOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40819 , F 59, S 8, H B 362550, I/A 13 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40819 , F 59, S 8, H B 362550, I/A 12 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- CL PERU Num.174 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40819 , F 59, S 8, H B 362550, I/A 11 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-08
Capital Anterior: | 38.847,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 39.847,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,57 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40819 , F 57, S 8, H B 362550, I/A 10 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40819 , F 57, S 8, H B 362550, I/A 9 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-08