TXUMACOR INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social TXUMACOR INVERSIONES SICAV
Nombres Anteriores
- PUERTACERISA INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TXUMACOR INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TXUMACOR INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | EntidDeposit | 20/09/2017 | 04/01/2023 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 06/10/2014 | 04/01/2023 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 06/10/2014 | 04/01/2023 |
Cubo Bartolome Miguel Angel | Consejero | 21/10/2019 | 04/01/2023 |
Cubo Bartolome Miguel Angel | Secretario | 21/10/2019 | 04/01/2023 |
Cubo Bartolome Miguel Angel | Liquidador | 04/01/2023 | 04/01/2023 |
Cubo Fernandez Danae | Consejero | 14/10/2021 | 04/01/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 06/11/2020 | 04/01/2023 |
Fernandez Carrillo Maria Aranzazu | Presidente | 21/10/2019 | 04/01/2023 |
Fernandez Carrillo Maria Aranzazu | Consejero | 21/10/2019 | 04/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TXUMACOR INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23816 , F 22, S 8, H M 243902, I/A 32 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23816 , F 22, S 8, H M 243902, I/A 32 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-28
- Cesada IBERCLEAR como entidad encargada del registro contable
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23816 , F 22, S 8, H M 243902, I/A 32 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23816 , F 22, S 8, H M 243902, I/A 32 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-28
Auditor
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23816 , F 22, S 8, H M 243902, I/A 32 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-28
- Ampliación de capital con cargo a reservas de libre disposición mediante elevación del valor nominal de las acciones, con modificación del artículo 5 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23816 , F 22, S 8, H M 243902, I/A 31 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23816 , F 21, S 8, H M 243902, I/A 30 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23816 , F 21, S 8, H M 243902, I/A 30 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23816 , F 21, S 8, H M 243902, I/A 29 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23816 , F 20, S 8, H M 243902, I/A 28 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-28