TXUKUNA FLOWERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CMNO DE LABIANO S/N - OLAZ
Municipio Valle de Egüés/Eguesibar
Provincia Navarra
Razón Social TXUKUNA FLOWERS SL
CIF B99249997
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 08/06/2009
Nombres Anteriores
- COMERCIALIZADORA DE FLORES Y PLANTAS SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TXUKUNA FLOWERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TXUKUNA FLOWERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Aldunate Francisco Javier | Presidente | 18/03/2016 | 07/11/2019 |
Martinez Aldunate Francisco Javier | Consejero | 18/03/2016 | 07/11/2019 |
Martinez Aldunate Manuel | Secretario | 18/03/2016 | 07/11/2019 |
Martinez Aldunate Manuel | Consejero | 18/03/2016 | 07/11/2019 |
Martinez Aldunate Maria Isabel | Consejero | 18/03/2016 | 07/11/2019 |
Martinez Aldunate Maria Natividad | Consejero | 18/03/2016 | 07/11/2019 |
Perez De Iriarte Perez Josu Koldo | Consejero | 18/03/2016 | 07/11/2019 |
PRODUCTOS VERDES MASIN SL | Socio Unico | 18/03/2016 | 30/10/2019 |
Martinez Aldunate Francisco Javier | Administrador Unico | 26/10/2011 | 18/03/2016 |
Buñuales Gorria Lourdes | Administrador Unico | 30/06/2009 | 26/10/2011 |
ACTOS BORME DE TXUKUNA FLOWERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1810 , F 184, S 8, H NA 35917, I/A 4 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1810 , F 184, S 8, H NA 35917, I/A 4 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-31
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1810 , F 184, S 8, H NA 35917, I/A 4 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1810 , F 184, S 8, H NA 35917, I/A 3 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-31
- CMNO DE LABIANO S/N - OLAZ (EGUES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1810 , F 181, S 8, H NA 35917, I/A 2 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-31
- La comercialización al por menor de flores, plantas ornamentales y artificiales, semillas, turbas, abonos, accesorios, plásticos, sustratos y fitosanitarios, productos de bricolaje, ferretería, libros y productos relacionados con la alimentación; así como la prestación de servicios de organización
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719 , F 77, S 8, H Z 48792, I/A 3 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-50
- TXUKUNA FLOWERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719 , F 77, S 8, H Z 48792, I/A 3 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-50
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719 , F 77, S 8, H Z 48792, I/A 3 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-50
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 26.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 30.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 867,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719 , F 77, S 8, H Z 48792, I/A 3 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-50
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719 , F 77, S 8, H Z 48792, I/A 3 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-50