TXORITAI SL
Dirección social CALLE SAN JUAN, S/N,OTEIZA (ANSOAIN (BERRIOPLANO)
Provincia Navarra
Razón Social TXORITAI SL
CIF B71029326
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 01/01/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gonzalo Biurrun Juan Jesus
Propietario Gonzalo Biurrun Juan Jesus
ORGANIGRAMA DE TXORITAI SL
VINCULACIONES DE TXORITAI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TXORITAI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalo Biurrun Juan Jesus | Socio Unico | 05/04/2022 | |
Gonzalo Biurrun Juan Jesus | Administrador Unico | 05/04/2022 |
ACTOS BORME DE TXORITAI SL
- Ampliado el objeto a la realización de todo tipo de trabajos de jardinería a terceros, la creación de césped, el cultivo de árboles, setos, flores y mantenimiento y tratamiento y plantación de toda clase de plantas en general, y otras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 154, S 8, H NA 29757, I/A 7 (26/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 154, S 8, H NA 29757, I/A 6 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 154, S 8, H NA 29757, I/A 6 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-31
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 154, S 8, H NA 29757, I/A 5 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-31
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 154, S 8, H NA 29757, I/A 4 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-31
- RATIFICADAS las actuaciones del administrador saliente que hayan sido efectuadas hasta la fecha de su cese
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 153, S 8, H NA 29757, I/A 3 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 153, S 8, H NA 29757, I/A 3 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 153, S 8, H NA 29757, I/A 3 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-31
- a.- Las actividades propias del mercado inmobiliario. b.- El estudio y promoción de empresas tanto individuales como públicas. c.- La coordinación e intermediación en servicios de asesoramiento -excluido el financiero- y gestión de empresas; y otros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 153, S 8, H NA 29757, I/A 2 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 152, S 8, H NA029757, I/A00001 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-31