TXINGURRIMENDI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Castillo de Eskibel, 8
Código Postal 01007
Municipio Vitoria-Gasteiz
Provincia Áraba/Alava
Razón Social TXINGURRIMENDI SL
CIF B01271030
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
VINCULACIONES DE TXINGURRIMENDI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TXINGURRIMENDI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benitez Lopez Vicente | Liquidador Solidario | 10/05/2011 | 08/03/2018 |
Fagoaga Rekalde Martin J | Administrador Concursal | 01/07/2016 | 08/03/2018 |
Garcia De Vicuña Iñiguez De Heredia Benito | Liquidador Solidario | 10/05/2011 | 08/03/2018 |
Linde Troyano Juan | Liquidador Solidario | 10/05/2011 | 08/03/2018 |
Otegui Echenique Juan Ignacio | Liquidador Solidario | 10/05/2011 | 08/03/2018 |
Salsamendi Barandiaran Izaskun | Liquidador Solidario | 10/05/2011 | 08/03/2018 |
Frias Reyes Enrique | Administrador Unico | 10/05/2011 |
ACTOS BORME DE TXINGURRIMENDI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 827 , F 189, S 8, H VI 6043, I/A 4 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TXINGURRIMENDI SL
Nif:B01271030
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Fagoaga Rekalde Martin J
Juzgado:UPAD MERCANTIL- JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:22/01/2015
Número Procedimiento Concursal:2/2015
Datos Registrales:
Tomo:
827
Libro:
0
Folio:
189
Hoja:
8-6043
Inscripción:
4
Fecha Inscripción08/03/2018
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 827 , F 189, S 8, H VI 6043, I/A 4 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TXINGURRIMENDI SL
Nif:B01271030
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:UPAD MERCANTIL-JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:18/01/2018
Número Procedimiento Concursal:2/2015
Datos Registrales:
Tomo:
827
Libro:
0
Folio:
189
Hoja:
8-6043
Inscripción:
4
Fecha Inscripción08/03/2018
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 827 , F 189, S 8, H VI 6043, I/A 4 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TXINGURRIMENDI SL
Nif:B01271030
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:UPAD MERCANTIL-JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:18/01/2018
Número Procedimiento Concursal:2/2015
Datos Registrales:
Tomo:
827
Libro:
0
Folio:
189
Hoja:
8-6043
Inscripción:
4
Fecha Inscripción08/03/2018
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 827 , F 189, S 8, H VI 6043, I/A 4 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TXINGURRIMENDI SL
Nif:B01271030
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Fagoaga Rekalde Martin J
Juzgado:UPAD MERCANTIL-JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:22/01/2015
Número Procedimiento Concursal:2/2015
Datos Registrales:
Tomo:
827
Libro:
0
Folio:
189
Hoja:
8-6043
Inscripción:
3
Fecha Inscripción01/07/2016
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 827 , F 189, S 8, H VI 6043, I/A 3 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TXINGURRIMENDI SL
Nif:B01271030
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:UPAD MERCANTIL-JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:22/01/2015
Número Procedimiento Concursal:2/2015
Datos Registrales:
Tomo:
827
Libro:
0
Folio:
189
Hoja:
8-6043
Inscripción:
3
Fecha Inscripción01/07/2016
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 827 , F 189, S 8, H VI 6043, I/A 3 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-01
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 827 , F 188, S 8, H VI 6043, I/A 2 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-01
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 827 , F 188, S 8, H VI 6043, I/A 2 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 827 , F 188, S 8, H VI 6043, I/A 2 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-01