TXINGORRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pablo Picasso Kalea, 7
Código Postal 48300
Municipio Gernika-Lumo
Provincia Bizkaia
Razón Social TXINGORRA SL
CIF B95725891
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de textiles
Fecha de Constitución 30/05/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TXINGORRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TXINGORRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ibarra Arrien Edurne | Administrador Solidario | 10/09/2019 | 29/04/2021 |
Ormaechea Aranaz Carmelo | Administrador Solidario | 29/07/2014 | 29/04/2021 |
Lamikiz Cortaberria Josu Martin | Administrador Solidario | 11/06/2013 | 10/09/2019 |
Ortuzar Aguirre Jose Isidro | Administrador Solidario | 11/06/2013 | 29/07/2014 |
Rey Iturriza Jose Luis | Liquidador | 12/03/2010 | 12/03/2010 |
Rey Iturriza Jose Luis | Administrador Unico | 12/03/2010 |
ACTOS BORME DE TXINGORRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 8, S 8, H BI 62385, I/ACIERR (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 8, S 8, H BI 62385, I/ACIERR (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 8, S 8, H BI 62385, I/A 3 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 8, S 8, H BI 62385, I/A 3 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 8, S 8, H BI 62385, I/A 3 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 8, S 8, H BI 62385, I/A 2 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 8, S 8, H BI 62385, I/A 2 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 7, S 8, H BI 62385, I/A 1 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-48
Dirección:C/ PABLO PICASSO 7 - BAJO (GERNIKA-LUMO)
Comienzo de operaciones:30/05/13
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:Actividades relacionadas con la hosteleria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 7, S 8, H BI 62385, I/A 1 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 10, S 8, H SS 22309, I/A 2 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-20