TXIMELETA ROY SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Sarasate / Sarasate Pasealekua, 5
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social TXIMELETA ROY SA
CIF A31968241
Capital Social 354751.29 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 27/06/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TXIMELETA ROY SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TXIMELETA ROY SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asiain Isturiz Francisco Javier | Consejero | 17/03/2009 | 09/09/2013 |
Asiain Isturiz Francisco Javier | Apoderado | 17/03/2009 | 09/09/2013 |
Baquero Celigueta Alejandro | Presidente | 17/03/2009 | 09/09/2013 |
Baquero Celigueta Alejandro | Consejero | 17/03/2009 | 09/09/2013 |
Baquero Celigueta Alejandro | Apoderado | 17/03/2009 | 09/09/2013 |
Latienda Arlegui Alberto | Consejero | 17/03/2009 | 09/09/2013 |
Latienda Arlegui Alberto | Apoderado | 17/03/2009 | 09/09/2013 |
Parra Macua Isidoro | Secretario | 17/03/2009 | 09/09/2013 |
Parra Macua Isidoro | Consejero | 17/03/2009 | 09/09/2013 |
Parra Macua Isidoro | Apoderado | 17/03/2009 | 09/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TXIMELETA ROY SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 200, S 8, H NA 28209, I/A 6 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 200, S 8, H NA 28209, I/A 6 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 200, S 8, H NA 28209, I/A 6 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 200, S 8, H NA 28209, I/A 6 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 200, S 8, H NA 28209, I/A 6 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-31
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 200, S 8, H NA 28209, I/A 6 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-31
Capital Anterior: | 825.003,00 | Euros |
Disminución de capital | 470.251,71 | Euros |
Capital Actual: | 354.751,29 | Euros |
Porcentaje: | 57,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 200, S 8, H NA 28209, I/A 5 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-31
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-173-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 200, S 8, H NA028209, I/A00004 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-31