TXAI SPORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balmes, 26
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social TXAI SPORT SL
CIF B64244148
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Fecha de Constitución 08/06/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TXAI SPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TXAI SPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Gispert Talavera Elena | Liquidador | 14/12/2016 | 30/04/2021 |
De Gispert Talavera Elena | Administrador Unico | 16/12/2009 | 14/12/2016 |
De Gispert Talavera Elena | Administrador Mancomunado | 16/12/2009 | |
De Gispert Talavera Jose Oriol | Administrador Mancomunado | 16/12/2009 |
ACTOS BORME DE TXAI SPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38725 , F 97, S 8, H B 333168, I/A 6 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38725 , F 97, S 8, H B 333168, I/A 6 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38725 , F 97, S 8, H B 333168, I/A 5 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38725 , F 97, S 8, H B 333168, I/A 5 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38725 , F 97, S 8, H B 333168, I/A 5 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-53-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38725 , F 97, S 8, H B 333168, I/A 4 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38725 , F 97, S 8, H B 333168, I/A 4 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-08