TWO O'CLOCK COMPLEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Cronista Lecea, 7
Código Postal 40001
Municipio Segovia
Provincia Segovia
Mapa Ver Mapa
Razón Social TWO O'CLOCK COMPLEMENT SL
CIF B40234825
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 05/06/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TWO O'CLOCK COMPLEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TWO O'CLOCK COMPLEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llorente Blasco Antonio | Liquidador | 16/05/2012 | 16/05/2012 |
Llorente Blasco Antonio | Administrador Unico | 28/10/2010 | 16/05/2012 |
Martin Ayuso Susana | Apoderado | 08/07/2009 | 16/05/2012 |
Jose Ignacio Garcia Gomez | Administrador Solidario | 08/07/2009 | 28/10/2010 |
Llorente Blasco Antonio | Administrador Solidario | 08/07/2009 | 28/10/2010 |
ACTOS BORME DE TWO O'CLOCK COMPLEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 250 , F 173, S 8, H SG 5563, I/A 4 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-40
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 250 , F 173, S 8, H SG 5563, I/A 4 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-40
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 250 , F 173, S 8, H SG 5563, I/A 4 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-40
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 250 , F 173, S 8, H SG 5563, I/A 4 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-40
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-40
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 250 , F 172, S 8, H SG 5563, I/A 3 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-40
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 250 , F 172, S 8, H SG 5563, I/A 3 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-40
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 250 , F 172, S 8, H SG 5563, I/A 3 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-40
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-40
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 250 , F 172, S 8, H SG 5563, I/A 2 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-40