TWO AND A HALF SISTER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Lugar Poligono 10, 15
Código Postal 07140
Municipio Sencelles
Provincia Illes Balears
Razón Social TWO AND A HALF SISTER SL
CIF B57747768
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Fecha de Constitución 29/02/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TWO AND A HALF SISTER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TWO AND A HALF SISTER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baar Thomas | Administrador Unico | 02/03/2012 | 24/12/2020 |
Baar Thomas | Liquidador Solidario | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
Heitrich Martina | Apoderado Solidario | 28/11/2012 | 24/12/2020 |
Heitrich Martina | Liquidador Solidario | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
Mester Petra Bernhild | Apoderado | 28/11/2012 | 24/12/2020 |
Mester Petra Bernhild | Liquidador Solidario | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
ACTOS BORME DE TWO AND A HALF SISTER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2489 , F 55, S 8, H PM 69101, I/A 5 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2489 , F 55, S 8, H PM 69101, I/A 5 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2489 , F 55, S 8, H PM 69101, I/A 5 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-07
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2489 , F 55, S 8, H PM 69101, I/A 5 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-07
Administrador Unico
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2489 , F 55, S 8, H PM 69101, I/A 5 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-07
- LUGAR POLIGONO 15. PARCELA 164 (SENCELLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2489 , F 55, S 8, H PM 69101, I/A 4 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-07
- Otras modificaciones estatutarias: Se acuerda que el cargo de administrador sera remunerado, y, en su consecuencia, se modifica la redacción del artículo 27º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2489 , F 55, S 8, H PM 69101, I/A 3 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-07
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2489 , F 54, S 8, H PM 69101, I/A 2 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2489 , F 52, S 8, H PM 69101, I/A 1 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-07
Dirección:AVDA JOAN MIRO 46 3 (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:29/02/12
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Las producciones cinematográficas, musicales, y fotografía, las producciones de sports publicitarios; la organización de eventos; y la promoción, construcción, compra-venta, permuta, arrendamiento, subarrendamiento, ..., y realización de cualquier negocio jurídico relacionado con bienes inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2489 , F 52, S 8, H PM 69101, I/A 1 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-07