TWINS EDICIONES MUSICALES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Hurtado de Mendoza, 3
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TWINS EDICIONES MUSICALES SA
CIF A28967495
Actividad Actividades de grabación de sonido y edición musical
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente De Torres Zabala Alvaro
Propietario WARNER CHAPPELL MUSIC SPAIN SA
VINCULACIONES DE TWINS EDICIONES MUSICALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TWINS EDICIONES MUSICALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cole Kenneth Eugene | Consejero | 22/03/2011 | 01/06/2011 |
De Torres Zabala Alvaro | Consejero Delegado | 22/03/2011 | 01/06/2011 |
De Torres Zabala Alvaro | Presidente | 22/03/2011 | 01/06/2011 |
De Torres Zabala Alvaro | Consejero | 22/03/2011 | 01/06/2011 |
Garcia Serrano Daniel | Secretario | 22/03/2011 | 01/06/2011 |
Garcia Serrano Daniel | Consejero | 22/03/2011 | 01/06/2011 |
WARNER CHAPPELL MUSIC SPAIN SA | Socio Unico | 01/06/2010 | 01/06/2011 |
Gaytan Maqueda Vicente | Secretario | 22/03/2011 | |
Gaytan Maqueda Vicente | Consejero | 22/03/2011 |
ACTOS BORME DE TWINS EDICIONES MUSICALES SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5943 , F 21, S 8, H M 97210, I/A 17 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5943 , F 21, S 8, H M 97210, I/A 17 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5943 , F 21, S 8, H M 97210, I/A 16 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5943 , F 21, S 8, H M 97210, I/A 16 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5943 , F 21, S 8, H M 97210, I/A 16 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-123-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5943 , F 20, S 8, H M 97210, I/A 15 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-122-28