TWINS AND BROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monasterio de Sobrado, 6
Código Postal 28049
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TWINS AND BROS SL
CIF B87099008
Capital Social 184000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/09/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TWINS AND BROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TWINS AND BROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrera Salinas Trinidad | Representante | 12/01/2018 | 02/09/2022 |
Corredera Lopez Jesus | Liquidador | 02/09/2022 | 02/09/2022 |
Corredera Lopez Jesus | Representante | 12/01/2018 | 02/09/2022 |
JEWELS HUNTERS SL | Administrador Solidario | 12/01/2018 | 02/09/2022 |
MENTA PROJECT SL | Administrador Solidario | 12/01/2018 | 02/09/2022 |
Cabrera Salinas Trinidad | Representante | 23/10/2014 | 12/01/2018 |
Corredera Lopez Jesus | Representante | 23/10/2014 | 12/01/2018 |
JEWELS HUNTERS SL | Administrador Mancomunado | 23/10/2014 | 12/01/2018 |
MENTA PROJECT SL | Administrador Mancomunado | 23/10/2014 | 12/01/2018 |
Miniño Costas Jose Carlos | Representante | 23/10/2014 | 12/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TWINS AND BROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32770 , F 117, S 8, H M 589850, I/A 4 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32770 , F 117, S 8, H M 589850, I/A 4 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32770 , F 117, S 8, H M 589850, I/A 4 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32770 , F 117, S 8, H M 589850, I/A 4 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32770 , F 117, S 8, H M 589850, I/A 3 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32770 , F 117, S 8, H M 589850, I/A 3 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32770 , F 117, S 8, H M 589850, I/A 3 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Capital Anterior: | 165.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 19.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 184.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 11,52 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32770 , F 116, S 8, H M 589850, I/A 2 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32770 , F 112, S 8, H M 589850, I/A 1 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-28
Dirección:C/ MONASTERIO DE SOBRADO 6 - LOCAL 7 (MADRID)
Comienzo de operaciones:18/09/14
Capital:165.000,00 Euros
Objeto social:LA IMPORTACION Y EXPORTACION, DISEÑO, CONFECCION, DISTRIBUCION Y VENTA DE TODA CLASE DE PRENDAS DE VESTIR Y COMPLEMENTOS UTILIZANDO CUALQUIER CANAL DE DISTRIBUCION, ESPECIALMENTE EL COMERCIO ON-LINE. EL DESARROLLO DE CONTENIDOS DE TODO TIPO DE INTERNET Y VENTA DE TODO TIPO DE PRODUCTO Y SERVICIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32770 , F 112, S 8, H M 589850, I/A 1 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-28