TV LINK & BROADCAST SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Juan Gisasola Kalea, 5
Código Postal 20600
Municipio Eibar
Provincia Gipuzkoa
Razón Social TV LINK & BROADCAST SL
CIF B20975967
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 15/05/2008
Nombres Anteriores
- TECNIZERGA SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TV LINK & BROADCAST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TV LINK & BROADCAST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
San Roman Otegui Juan-carlos | Apoderado | 23/01/2010 | 02/03/2018 |
Unanue Telleria Luis | Liquidador | 23/02/2017 | 02/03/2018 |
San Roman Otegui Juan-carlos | Administrador Solidario | 16/11/2015 | 23/02/2017 |
Trifol Mijangos Francisco Javier | Administrador Solidario | 16/11/2015 | 23/02/2017 |
Etchecopar Rico Jose Javier | Administrador Unico | 16/11/2015 |
ACTOS BORME DE TV LINK & BROADCAST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2385 , F 98, S 8, H SS 30543, I/A 7 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2385 , F 98, S 8, H SS 30543, I/A 7 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2385 , F 97, S 8, H SS 30543, I/A 6 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2385 , F 97, S 8, H SS 30543, I/A 6 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2385 , F 97, S 8, H SS 30543, I/A 6 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-20
- C/ JUAN GUISASOLA Nº 5 - TRASERA (EIBAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2385 , F 97, S 8, H SS 30543, I/A 5 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2385 , F 97, S 8, H SS 30543, I/A 4 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2385 , F 97, S 8, H SS 30543, I/A 4 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2385 , F 97, S 8, H SS 30543, I/A 4 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-20