TURVENTEC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Lepanto, 11
Código Postal 03760
Municipio Ondara
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social TURVENTEC SL
CIF B54435219
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 07/07/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TURVENTEC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TURVENTEC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cepa Picon Daniel | Administrador Mancomunado | 09/12/2009 | 04/10/2010 |
Cepa Picon Daniel | Liquidador Mancomunado | 04/10/2010 | 04/10/2010 |
Schaumann Theodor Rupert Markus | Administrador Mancomunado | 09/12/2009 | 04/10/2010 |
Schaumann Theodor Rupert Markus | Liquidador Mancomunado | 04/10/2010 | 04/10/2010 |
ACTOS BORME DE TURVENTEC SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-27-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3417 , F 185, S 8, H A 119381, I/A 2 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3417 , F 185, S 8, H A 119381, I/A 2 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-03
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3417 , F 185, S 8, H A 119381, I/A 2 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-03
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3417 , F 185, S 8, H A 119381, I/A 2 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3417 , F 184, S 8, H A 119381, I/A 1 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-03
Dirección:C/ LEPANTO 11 (ONDARA)
Comienzo de operaciones:07/07/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:Fabricación de productos relacionados con Energía Renovable. Venta de productos relacionados con Energía Renovable
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3417 , F 184, S 8, H A 119381, I/A 1 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-03