TURQUESA SHOES SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ 13 3 2
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social TURQUESA SHOES SL
CIF B01935667
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/09/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario Anton Andreu Maria Asuncion
VINCULACIONES DE TURQUESA SHOES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TURQUESA SHOES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anton Andreu Maria Asuncion | Socio Unico | 25/09/2020 | 11/05/2023 |
Anton Andreu Maria Asuncion | Administrador Unico | 25/09/2020 | 11/05/2023 |
ACTOS BORME DE TURQUESA SHOES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4319 , F 90, S 8, H A 171235, I/A 2 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TURQUESA SHOES SL
Nif:B01935667
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE ALICANTE
Juez / Ponente:FRANCISCO CABRERA TOMAS
Fecha de Resolución:17/10/2022
Número Procedimiento Concursal:816/2022
Datos Registrales:
Tomo:
4319
Libro:
0
Folio:
90
Hoja:
8-171235
Inscripción:
2
Fecha Inscripción11/05/2023
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4319 , F 90, S 8, H A 171235, I/A 2 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TURQUESA SHOES SL
Nif:B01935667
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE ALICANTE
Juez / Ponente:FRANCISCO CABRERA TOMAS
Fecha de Resolución:17/10/2022
Número Procedimiento Concursal:816/2022
Datos Registrales:
Tomo:
4319
Libro:
0
Folio:
90
Hoja:
8-171235
Inscripción:
2
Fecha Inscripción11/05/2023
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4319 , F 90, S 8, H A 171235, I/A 2 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4319 , F 90, S 8, H A 171235, I/A 2 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4319 , F 89, S 8, H A 171235, I/A 1 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4319 , F 89, S 8, H A 171235, I/A 1 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-03
Dirección:C/ PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ 13 3 2 (ELCHE)
Comienzo de operaciones:16/09/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Fabricación de calzado.- Comercio al por mayor y al por menor de calzado, marroquinería, artículos de cuero y prendas de vestir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4319 , F 89, S 8, H A 171235, I/A 1 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-03