TURMA TRANSACTOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de San Juan de la Cruz, 1
Código Postal 28229
Municipio Villanueva del Pardillo
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TURMA TRANSACTOR SL
CIF B83337469
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TURMA TRANSACTOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TURMA TRANSACTOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nistal Arce Javier | Administrador Unico | 08/03/2012 | 25/04/2014 |
Gonzalez Olmo Felix | Apoderado | 29/10/2012 | 11/04/2014 |
Gonzalez Olmos Felix | Apoderado | 11/04/2014 | |
Yuste Recuero Javier Francisco | Administrador Unico | 08/03/2012 |
ACTOS BORME DE TURMA TRANSACTOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18080 , F 175, S 8, H M 312643, I/A 10 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TURMA TRANSACTOR SL
Nif:B83337469
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:JORGE MONTULL URQUIJO
Parte Dispositiva:
Mandamiento expedido el 24/05/2021 ordenando la inscripción, de la conclusión, extinción, según se acuerda en auto de la misma fecha
Fecha de Resolución:24/05/2021
Número Procedimiento Concursal:53/2014
Datos Registrales:
Tomo:
18080
Libro:
0
Folio:
175
Hoja:
8-312643
Inscripción:
10
Fecha Inscripción14/06/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18080 , F 175, S 8, H M 312643, I/A 10 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18080 , F 174, S 8, H M 312643, I/A A (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TURMA TRANSACTOR SL
Nif:B83337469
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:3
Juez / Ponente:JESUS ALEMANY EGUIDAZU
Fecha de Resolución:18/03/2014
Número Procedimiento Concursal:53/2014
Datos Registrales:
Tomo:
18080
Libro:
0
Folio:
174
Hoja:
8-312643
Inscripción:
A
Fecha Inscripción25/04/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18080 , F 174, S 8, H M 312643, I/A A (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TURMA TRANSACTOR SL
Nif:B83337469
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:3
Juez / Ponente:JESUS ALEMANY EGUIDAZU. No definido por traspaso de da. Fecha 18/03/2014, NIF/CIF 31175534T. VALDERAS MORALES ADOLFO
Fecha de Resolución:18/03/2014
Número Procedimiento Concursal:53/2014
Datos Registrales:
Tomo:
18080
Libro:
0
Folio:
174
Hoja:
8-312643
Inscripción:
A
Fecha Inscripción25/04/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18080 , F 174, S 8, H M 312643, I/A A (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TURMA TRANSACTOR SL
Nif:B83337469
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:3
Juez / Ponente:JESUS ALEMANY EGUIDAZU
Fecha de Resolución:18/03/2014
Número Procedimiento Concursal:53/2014
Datos Registrales:
Tomo:
18080
Libro:
0
Folio:
174
Hoja:
8-312643
Inscripción:
A
Fecha Inscripción25/04/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18080 , F 174, S 8, H M 312643, I/A A (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18080 , F 174, S 8, H M 312643, I/A A (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18080 , F 174, S 8, H M 312643, I/A 9 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-28
- C/ SAN JUAN DE LA CRUZ 1 - PORTAL 3, 2º B (VILLANUEVA DEL PARDILLO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18080 , F 174, S 8, H M 312643, I/A 8 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18080 , F 174, S 8, H M 312643, I/A 7 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-28