TURIMAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ptge Felix Cardona, S/N
Código Postal 08380
Municipio Malgrat de Mar
Provincia Barcelona
Razón Social TURIMAS SA
CIF A58183765
Actividad Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TURIMAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TURIMAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Massagu Soler Josep | Administrador Mancomunado | 09/11/2016 | 14/03/2018 |
Massagu Soler Josep | Liquidador Mancomunado | 14/03/2018 | 14/03/2018 |
Turne Privat Salvador | Administrador Mancomunado | 09/11/2016 | 14/03/2018 |
Turne Privat Salvador | Liquidador Mancomunado | 14/03/2018 | 14/03/2018 |
Massagu Soler Jose | Administrador Mancomunado | 21/10/2011 | 09/11/2016 |
Turne Privat Salvador | Administrador Mancomunado | 21/10/2011 | 09/11/2016 |
ACTOS BORME DE TURIMAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40930 , F 191, S 8, H B 97533, I/A 14 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40930 , F 191, S 8, H B 97533, I/A 14 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40930 , F 191, S 8, H B 97533, I/A 14 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ESTRUCTURA Y REGULACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40930 , F 191, S 8, H B 97533, I/A 13 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40930 , F 191, S 8, H B 97533, I/A 13 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40930 , F 191, S 8, H B 97533, I/A 13 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40930 , F 191, S 8, H B 97533, I/A 12 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40930 , F 191, S 8, H B 97533, I/A 12 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08