TURECEK CAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 74
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TURECEK CAPITAL SL
CIF B65104606
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 08/05/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TURECEK CAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TURECEK CAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calduch Peregrina Emilio | Administrador Mancomunado | 18/06/2009 | 05/01/2016 |
Calduch Peregrina Emilio | Liquidador Mancomunado | 05/01/2016 | 05/01/2016 |
Palau De Belza Bernardo | Administrador Mancomunado | 18/06/2009 | 05/01/2016 |
Palau De Belza Bernat | Liquidador Mancomunado | 05/01/2016 | 05/01/2016 |
Belda Aleixandre Jesus | Administrador Solidario | 22/05/2009 | 18/06/2009 |
Duran Mesas Vanessa | Administrador Solidario | 22/05/2009 | 18/06/2009 |
ACTOS BORME DE TURECEK CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41240 , F 219, S 8, H B 383902, I/A 4 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41240 , F 219, S 8, H B 383902, I/A 4 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-08
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41240 , F 219, S 8, H B 383902, I/A 4 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-08
- PS DE GRACIA Num.74 P.1 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41240 , F 218, S 8, H B 383902, I/A 3 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-08
- Otras modificaciones estatutarias: ADICION ART.10 BIS.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41240 , F 218, S 8, H B 383902, I/A 3 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- RB CATALUNYA Num.79 P.2 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41240 , F 218, S 8, H B 383902, I/A 2 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41240 , F 218, S 8, H B 383902, I/A 2 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41240 , F 218, S 8, H B 383902, I/A 2 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41240 , F 217, S 8, H B 383902, I/A 1 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-08