TUPACASAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Albereda, 7
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social TUPACASAN SL
CIF B63486831
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 01/04/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TUPACASAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TUPACASAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKIA HABITAT SL | Liquidador Unico | 16/02/2011 | 18/05/2011 |
BANKIA HABITAT SL | Administrador Solidario | 08/07/2009 | 16/02/2011 |
Sanclimens Genesca Jose Maria | Administrador Solidario | 16/02/2011 | |
ACTURA SL | Administrador Solidario | 08/07/2009 |
ACTOS BORME DE TUPACASAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8201, L 5493, F 217, S 8, H V 105763, I/A 5 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8201, L 5493, F 217, S 8, H V 105763, I/A 4 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8201, L 5493, F 217, S 8, H V 105763, I/A 4 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8201, L 5493, F 217, S 8, H V 105763, I/A 4 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8201, L 5493, F 217, S 8, H V 105763, I/A 4 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-12-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-12-46
- DON MANUEL SETIEN ZURIAGA, personal física representante del Administrador Solidario BANCAJA HABITAT SL, ha sido sustituido por DON JOSE RAMON IRANZO VIDAGANY
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8201, L 5493, F 217, S 8, H V 105763, I/A 3 m (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-46
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-140-46
- Se nombra a DON MANUEL SETIEN ZURIAGA como persona física representante de la mercantil BANCAJA HABITAT, S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8201, L 5493, F 217, S 8, H V 105763, I/A 3 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-46