TULSA SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo de la Chopera, 198
Código Postal 28100
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TULSA SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
CIF B86705043
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 05/04/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TULSA SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TULSA SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fuentes Diaz Enrique | Liquidador Solidario | 08/08/2019 | 04/02/2020 |
Montero Martin Carlos Diego | Liquidador Solidario | 08/08/2019 | 04/02/2020 |
Robledo Arevalo Jose Luis | Liquidador Solidario | 08/08/2019 | 04/02/2020 |
Fuentes Diaz Enrique | Administrador Solidario | 13/05/2013 | 08/08/2019 |
Montero Martin Carlos Diego | Administrador Solidario | 13/05/2013 | 08/08/2019 |
Robledo Arevalo Jose Luis | Administrador Solidario | 13/05/2013 | 08/08/2019 |
Gonzalez Esteban Luis | Administrador Solidario | 13/05/2013 | 14/02/2017 |
ACTOS BORME DE TULSA SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30982 , F 142, S 8, H M 557637, I/A 4 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30982 , F 142, S 8, H M 557637, I/A 3 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30982 , F 142, S 8, H M 557637, I/A 3 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30982 , F 142, S 8, H M 557637, I/A 3 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30982 , F 142, S 8, H M 557637, I/A 2 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30982 , F 140, S 8, H M 557637, I/A 1 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28
Dirección:PASEO DE LA CHOPERA 198 - LOCAL 3 (ALCOBENDAS)
Comienzo de operaciones:05/04/13
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:Compraventa y alquiler de todo tipo de inmuebles por cuenta propia. Intermediación en la compraventa y alquiler de todo tipo de inmuebles, no asumiendo riesgos propios y operando por cuenta de terceros. Todo tipo de serviciosrelativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30982 , F 140, S 8, H M 557637, I/A 1 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28