TUEST SA - EXTINGUIDA
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Razón Social TUEST SA
CIF A58605098
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TUEST SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TUEST SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vilaseca Canaleta Esteban | Administrador Solidario | 05/01/2022 | 21/05/2024 |
Vilaseca Canaleta Maria Assumpcio | Administrador Solidario | 05/01/2022 | 21/05/2024 |
Vilaseca Canaleta Esteban | Administrador Solidario | 14/10/2015 | 05/01/2022 |
Vilaseca Canaleta Maria Assumpcio | Administrador Solidario | 14/10/2015 | 05/01/2022 |
Vilaseca Canaleta Esteban | Administrador Solidario | 20/10/2009 | 14/10/2015 |
Vilaseca Canaleta Maria Assumpcio | Administrador Solidario | 20/10/2009 | 14/10/2015 |
ACTOS BORME DE TUEST SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 22678, I/A 13 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-08
- DECLARACION DE UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO "FAJOL SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 22678, I/A 13 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41477 , F 20, S 8, H B 22678, I/A 12 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41477 , F 20, S 8, H B 22678, I/A 12 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41477 , F 20, S 8, H B 22678, I/A 11 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41477 , F 20, S 8, H B 22678, I/A 11 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.22 (PRIMER PARRAFO).- MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10190 , F 127, S 8, H B 22678, I/A 10 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-08