TUDURI BLANCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Guzman El Bueno, 4
Código Postal 28015
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TUDURI BLANCO SL
CIF B86615481
Capital Social 3060.0 Euros
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Fecha de Constitución 01/01/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Tuduri Garcia Ana
VINCULACIONES DE TUDURI BLANCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TUDURI BLANCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tuduri Garcia Ana | Administrador Unico | 03/06/2013 | 21/01/2024 |
Tuduri Garcia Ana | Socio Unico | 03/06/2013 | 21/01/2024 |
Tuduri Garcia Ana | Liquidador | 21/01/2024 | 21/01/2024 |
Blanco Rodriguez Josefa | Administrador Solidario | 09/01/2013 | 03/06/2013 |
Tuduri Garcia Ana | Administrador Solidario | 09/01/2013 | 03/06/2013 |
ACTOS BORME DE TUDURI BLANCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30610 , F 91, S 8, H M 550914, I/A 3 (21/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30610 , F 91, S 8, H M 550914, I/A 3 (21/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30610 , F 91, S 8, H M 550914, I/A 3 (21/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30610 , F 91, S 8, H M 550914, I/A 3 (21/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30610 , F 90, S 8, H M 550914, I/A 2 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30610 , F 90, S 8, H M 550914, I/A 2 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30610 , F 90, S 8, H M 550914, I/A 2 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30610 , F 90, S 8, H M 550914, I/A 2 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30610 , F 89, S 8, H M 550914, I/A 1 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-28
Dirección:C/ GUZMAN EL BUENO 4 5º - DERECHA (MADRID)
Comienzo de operaciones:01/01/13
Capital:3.060,00 Euros
Objeto social:CON SOMETIMIENTO EXPRESO A LA LEGISLACION ESPECIFICA DE LA LEY DE MEDIACION DE SEGUROS PRIVADOS, LEY 26/2006, LA AGENCIA EXCLUSIVA EN SEGUROS PRIVADOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30610 , F 89, S 8, H M 550914, I/A 1 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-28