TUCASA TALLER DE URBANISMO CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SA - EXTINGUIDA
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social TUCASA TALLER DE URBANISMO CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SA
CIF A41614496
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TUCASA TALLER DE URBANISMO CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TUCASA TALLER DE URBANISMO CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrin Pozuelo Carmen Pilar | Administrador Unico | 16/09/2013 | 18/02/2019 |
Ferrin Pozuelo Carmen Pilar | Liquidador Unico | 18/02/2019 | 18/02/2019 |
Carmen Pilar Ferrin Pozuelo | Vicepresidente | 15/07/2013 | |
Carmen Pilar Ferrin Pozuelo | Consejero | 15/07/2013 | |
Ferrin Pozuelo Agustin | Consejero | 15/07/2013 | |
Ferrin Pozuelo Jose | Consejero | 15/07/2013 | |
Ferrin Pozuelo Rafael | Secretario | 15/07/2013 | |
Ferrin Pozuelo Rafael | Consejero | 15/07/2013 | |
Maria Magdalena Ferrin Pozuelo | Consejero | 15/07/2013 | |
Pozuelo Gomez Maria Del Carmen | Presidente | 15/07/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TUCASA TALLER DE URBANISMO CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 200, S 8, H SE 20381, I/A 10 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 200, S 8, H SE 20381, I/A 10 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 200, S 8, H SE 20381, I/A 10 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 200, S 8, H SE 20381, I/A 10 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 200, S 8, H SE 20381, I/A 10 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Administración.-.11. Funcionamiento Junta Gral.-.13. Organo de Administración.-.14. Administración.-.15. Queda derogado y sin efecto.-.16. Queda derogado y sin efecto..-. 17. El mandato del Administrador único será por plazo de cinco años, sin perjuicio de las facultades de la Junta.-.18. Queda derogado y sin efecto.-.19. Queda derogado y sin efecto.-.21. Queda derogado y sin efecto.-.22. Cuentas anuales.- .26. Disolución y liquidación.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 199, S 8, H SE 20381, I/A 9 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 199, S 8, H SE 20381, I/A 9 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 199, S 8, H SE 20381, I/A 8 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-41
- suspensión cautelar de la revocación del poder especial de 25 de Abirl de 2007, otorgado ante el Notario de Sevilla Don jose Luis Ferrero Hormigo, por el que se confirió poder a Don Agustin Ferrin Nogales, cuyo poder no consta inscrito en este Registro si su revocacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 198, S 8, H SE 20381, I/A A (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-41
- REVOCADO el poder no inscrito en este Registro conferido a favor de Don Agustin Ferrin Nogales, con D.N.I. numero 50.398.131-W, mediante escritura otorgada en Sevilla, ante el Notario Don José Luis Ferrero Hormigo, el día 25 de Abril de 2007, número 1081 de protocolo.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 198, S 8, H SE 20381, I/A 7 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-41