TUCARDI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Llorca, 1
Código Postal 46018
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social TUCARDI SL
CIF B98527732
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/03/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ARCANTRA SL
VINCULACIONES DE TUCARDI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TUCARDI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcina Cru Peregrin | Liquidador Solidario | 08/01/2020 | 08/01/2020 |
Alcina Cru Peregrin | Administrador Solidario | 26/04/2013 | 08/01/2020 |
Alcina Juan Pilar | Apoderado Mancomunado | 26/04/2013 | 08/01/2020 |
ARCANTRA SL | Socio Unico | 26/04/2013 | 08/01/2020 |
Boluda Ivars Enrique | Apoderado Mancomunado | 26/04/2013 | 08/01/2020 |
Tarazona Salvador Maria Consuelo | Liquidador Solidario | 08/01/2020 | 08/01/2020 |
Tarazona Salvador Maria Consuelo | Administrador Solidario | 26/04/2013 | 08/01/2020 |
Tarazona Salvador Maria Consuelo | Apoderado Mancomunado | 26/04/2013 | 08/01/2020 |
ACTOS BORME DE TUCARDI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9620, L 6902, F 208, S 8, H V 153648, I/A 4 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9620, L 6902, F 208, S 8, H V 153648, I/A 4 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9620, L 6902, F 208, S 8, H V 153648, I/A 4 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9620, L 6902, F 208, S 8, H V 153648, I/A 4 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-46
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9620, L 6902, F 208, S 8, H V 153648, I/A 4 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-46
- C/ LORCA 1 1 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9620, L 6902, F 208, S 8, H V 153648, I/A 3 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9620, L 6902, F 207, S 8, H V 153648, I/A 2 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9620, L 6902, F 206, S 8, H V 153648, I/A 1 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9620, L 6902, F 206, S 8, H V 153648, I/A 1 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-46
Dirección:CTRA ALDAIA-XIRIVELLA 55 1 (ALDAIA)
Comienzo de operaciones:27/03/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La dirección y gestión de acciones, participaciones o cualesquiera otros títulos, representativos de los fondos propios de Sociedades u otras Entidades, así como la dirección y participación en la gestión de las actividades económicas de las Entidades participadas, y la prestación de servicios de as
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9620, L 6902, F 206, S 8, H V 153648, I/A 1 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-46