TUBOS SOLDADURAS Y SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Maria, 17
Código Postal 11402
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social TUBOS SOLDADURAS Y SERVICIOS SL
CIF B72192818
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 29/06/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TUBOS SOLDADURAS Y SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TUBOS SOLDADURAS Y SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcala Zamora Barron Luis | Administrador Unico | 11/03/2013 | 24/04/2013 |
Alcala Zamora Barron Luis | Liquidador | 24/04/2013 | 24/04/2013 |
Vergara Micheo Jose Maria | Administrador Unico | 12/09/2011 | 11/03/2013 |
Silva Moreira Patricia | Administrador Unico | 05/08/2011 | 12/09/2011 |
ACTOS BORME DE TUBOS SOLDADURAS Y SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 190, S 8, H CA 42191, I/A 4 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 190, S 8, H CA 42191, I/A 4 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 190, S 8, H CA 42191, I/A 4 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 190, S 8, H CA 42191, I/A 4 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 190, S 8, H CA 42191, I/A 3 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 190, S 8, H CA 42191, I/A 3 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-11
- C/ SANTA MARIA NUMERO 17,3ºC- 11402 (JEREZ DE LA FRONTERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 190, S 8, H CA 42191, I/A 2 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 190, S 8, H CA 42191, I/A 2 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 190, S 8, H CA 42191, I/A 2 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 189, S 8, H CA 42191, I/A 1 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-11