TU ALUMINIO DE CONFIANZA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda San Martin de Porres, 29
Código Postal 38108
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social TU ALUMINIO DE CONFIANZA SL
CIF B76505254
Capital Social 11727.0 Euros
Fecha de Constitución 18/02/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gonzalez Marrero Jacob
VINCULACIONES DE TU ALUMINIO DE CONFIANZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TU ALUMINIO DE CONFIANZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Marrero Jacob | Administrador Unico | 10/04/2012 | 21/04/2014 |
Gonzalez Marrero Jacob | Socio Unico | 10/04/2012 | 21/04/2014 |
Gonzalez Marrero Jacob | Liquidador | 21/04/2014 | 21/04/2014 |
Gonzalez Marrero Jacob | Apoderado | 15/03/2010 | 21/04/2014 |
Suarez Rodriguez Guillermo | Administrador Unico | 15/03/2010 | 10/04/2012 |
ACTOS BORME DE TU ALUMINIO DE CONFIANZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 40, S 8, H TF 46983, I/A 5 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 40, S 8, H TF 46983, I/A 5 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 40, S 8, H TF 46983, I/A 5 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 40, S 8, H TF 46983, I/A 5 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 40, S 8, H TF 46983, I/A 4 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-38
- AVDA SAN MARTIN DE PORRES 29 3 A - LOS ANDENES, TA (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 39, S 8, H TF 46983, I/A 3 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 39, S 8, H TF 46983, I/A 3 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 39, S 8, H TF 46983, I/A 3 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 38, S 8, H TF 46983, I/A 2 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-38