TTT MONEYCORP LTD - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nuñez de Balboa, 35
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TTT MONEYCORP LTD
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 16/11/2015
VINCULACIONES DE TTT MONEYCORP LTD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TTT MONEYCORP LTD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Correia Carapinha Antonio Jose | Apoderado Solidario | 06/06/2018 | 10/06/2022 |
Marks Norman | Apoderado | 06/03/2018 | 10/06/2022 |
Marks Norman | Director General | 06/03/2018 | 10/06/2022 |
Nunes Silva Andre Luiz | Apoderado | 29/11/2016 | 10/06/2022 |
Quintana Alonso Javier | Apoderado Solidario | 06/06/2018 | 10/06/2022 |
Uniacke Tanya Daniele Marguerite | Director General | 14/12/2015 | 10/06/2022 |
Nunes Silva Andre Luiz | Director General | 29/11/2016 | 06/03/2018 |
Marks Norman | Director General | 14/12/2015 | 29/11/2016 |
ACTOS BORME DE TTT MONEYCORP LTD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37491 , F 203, S 8, H M 668310, I/A 4 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37491 , F 201, S 8, H M 668310, I/A 3 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-28
- C/ NUÑEZ DE BALBOA 35-A - 3ª PLANTA B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37491 , F 201, S 8, H M 668310, I/A 2 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-28
Apoderado
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5461, L 4368, F 19, S 8, H MA131271, I/A 3 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-29
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5461, L 4368, F 19, S 8, H MA131271, I/A 3 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-29
Apoderado
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5461, L 4368, F 18, S 8, H MA131271, I/A 2 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-29
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5461, L 4368, F 18, S 8, H MA131271, I/A 2 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-29
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5461, L 4368, F 7, S 8, H MA131271, I/A 1 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-29
Dirección:COMPJ CENTRO COMERCIAL CALA SOL - LOCAL 10B, LA C (MIJAS)
Comienzo de operaciones:16/11/15
Capital:0 Ptas
Objeto social:Los servicios que permiten el ingreso de efectivo en una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de la propia cuenta de pago. Los servicios que permiten la retirada de efectivo de una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de la propia cuenta de p
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5461, L 4368, F 7, S 8, H MA131271, I/A 1 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-29