TRUST NATURAL CASING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Gta Deportista Sergio Cardell, 4
Código Postal 03540
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRUST NATURAL CASING SL
CIF B66457243
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos
Fecha de Constitución 26/01/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRUST NATURAL CASING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRUST NATURAL CASING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bouasria Bakirou Hasna | Apoderado | 19/02/2016 | 30/07/2019 |
El Najjar Mashadi Ziad Ibrahim | Liquidador | 30/07/2019 | 30/07/2019 |
El Najjar Mashadi Ziad Ibrahim | Administrador Unico | 30/07/2019 | |
Ziad Ibrahim El Najjar Mashadi | Administrador Unico | 11/02/2015 | 30/07/2019 |
ACTOS BORME DE TRUST NATURAL CASING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3913 , F 183, S 8, H A 148137, I/A 4 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3913 , F 183, S 8, H A 148137, I/A 4 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3913 , F 183, S 8, H A 148137, I/A 4 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3913 , F 183, S 8, H A 148137, I/A 4 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3913 , F 183, S 8, H A 148137, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-03
- GTA SERGIO CARDEL 4 B Esc.5 7º B (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3913 , F 183, S 8, H A 148137, I/A 2 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44668 , F 16, S 8, H B 462957, I/A 1 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-08
Dirección:CL SANT JORDI, 10,NAVE A,POLIGONO INDUSTRIAL (ARTES)
Comienzo de operaciones:26/01/15
Capital:100.000,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL POR MAYOR DE CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS, ELABORACION, PRODUCCION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION, EXPORTACION Y LA VENTA AL MAYOR Y AL DETALLE D TODO TIPO DE SUBPRODUCTOS ANIMALES,ESPECIALMENTE TRIPAS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44668 , F 16, S 8, H B 462957, I/A 1 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-08