TRUST MOTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ptda Marjals-6, S/N
Código Postal 03760
Municipio Ondara
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRUST MOTOS SL
CIF B42748244
Capital Social 100000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/03/2021
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TRUST MOTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRUST MOTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gubser Manuel | Administrador Solidario | 21/01/2021 | 06/09/2023 |
Gubser Manuel | Liquidador Solidario | 06/09/2023 | 06/09/2023 |
Gubser Sarah | Administrador Solidario | 21/01/2021 | 06/09/2023 |
Gubser Sarah | Liquidador Solidario | 06/09/2023 | 06/09/2023 |
ACTOS BORME DE TRUST MOTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4345 , F 87, S 8, H A 172735, I/A 2 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4345 , F 87, S 8, H A 172735, I/A 2 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-03
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4345 , F 87, S 8, H A 172735, I/A 2 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-03
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4345 , F 87, S 8, H A 172735, I/A 2 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4345 , F 85, S 8, H A 172735, I/A 1 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-03
Dirección:PTDA MARJALS, 6 - POLIGONO 6, PARCELA 337, S/N (ONDARA)
Comienzo de operaciones:01/03/21
Capital:100.000,00 Euros
Objeto social:Alquiler de motocicletas. La organización y realización de todo tipo de eventos y excursiones con motocicletas. El comercio al por mayor y al por menor de motocicletas, incluidos los ciclomotores. El comercio al por mayor y al por menor de repuestos para motocicletas y todo tipo de accesorios tanto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4345 , F 85, S 8, H A 172735, I/A 1 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-03