TRUST MEDIA COMMUNITY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rufino Blanco, 8
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRUST MEDIA COMMUNITY SL
CIF B88427265
Capital Social 3030.0 Euros
Fecha de Constitución 21/06/2019
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TRUST MEDIA COMMUNITY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRUST MEDIA COMMUNITY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Colas Giraldos Jose Luis | Consejero | 12/07/2019 | 12/05/2023 |
Colas Giraldos Jose Luis | Liquidador | 12/05/2023 | 12/05/2023 |
Gutierrez Merelles Alvaro | Consejero | 12/07/2019 | 12/05/2023 |
Gutierrez Merelles Alvaro | Consejero Delegado Solidario | 12/07/2019 | 12/05/2023 |
Gutierrez Merelles Alvaro | Presidente | 12/07/2019 | 12/05/2023 |
Pellico Del Castillo Marta | Consejero Delegado Solidario | 12/07/2019 | 12/05/2023 |
Pellico Del Castillo Marta | Consejero | 12/07/2019 | 12/05/2023 |
Vela Garcia Ricardo | Consejero | 14/01/2020 | 12/05/2023 |
Wesolowski Ventosa Antonio | Consejero | 12/07/2019 | 12/05/2023 |
Zuñiga Lopez Jose Maria | Consejero | 12/07/2019 | 12/05/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRUST MEDIA COMMUNITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39432 , F 126, S 8, H M 700097, I/A 4 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39432 , F 126, S 8, H M 700097, I/A 4 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39432 , F 126, S 8, H M 700097, I/A 4 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39432 , F 126, S 8, H M 700097, I/A 4 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39432 , F 126, S 8, H M 700097, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.030,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39432 , F 125, S 8, H M 700097, I/A 2 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39432 , F 125, S 8, H M 700097, I/A 2 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39432 , F 121, S 8, H M 700097, I/A 1 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39432 , F 121, S 8, H M 700097, I/A 1 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-28
Dirección:C/ RUFINO BLANCO 8 3º B (MADRID)
Comienzo de operaciones:21/06/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1.- La realización de actividades correspondientes al campo de la evaluación de la conformidad con legislación reguladora de los contenidos audiovisuales, así como la realización de estudios y prestación de servicios profesionales de toda clase en relación con los mismos...
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39432 , F 121, S 8, H M 700097, I/A 1 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-28