TRUNFULA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de los Martires, 35
Código Postal 28660
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRUNFULA SL
CIF B86525839
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 31/07/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TRUNFULA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRUNFULA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gaytan Escaso Jose Luis | Administrador Solidario | 01/08/2012 | 14/07/2021 |
Gaytan Escaso Jose Luis | Liquidador | 14/07/2021 | 14/07/2021 |
Rodriguez Valcazar Mireia | Administrador Solidario | 01/08/2012 | 14/07/2021 |
ACTOS BORME DE TRUNFULA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30179 , F 23, S 8, H M 543215, I/A 3 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30179 , F 23, S 8, H M 543215, I/A 3 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30179 , F 23, S 8, H M 543215, I/A 3 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30179 , F 23, S 8, H M 543215, I/A 3 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
- C/ MARTIRES - NUMERO 35, CENTRO COMERCIAL "EL PAL (BOADILLA DEL MONTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30179 , F 23, S 8, H M 543215, I/A 2 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30179 , F 23, S 8, H M 543215, I/A 2 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30179 , F 22, S 8, H M 543215, I/A 1 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
Dirección:AVDA DE VALDEPASTORES 30 (BOADILLA DEL MONTE)
Comienzo de operaciones:31/07/12
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL PORMENOR. DISTRIBUCION COMERCIAL..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30179 , F 22, S 8, H M 543215, I/A 1 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28