TRUNET MEDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Cerdanya, 14
Código Postal 08571
Municipio Sant Vicenç de Torelló
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRUNET MEDIA SL
CIF B67488296
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/07/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRUNET MEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRUNET MEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pujols Balmes Laia | Liquidador | 09/06/2020 | 09/06/2020 |
Pujols Balmes Laia | Administrador Unico | 11/12/2019 | 09/06/2020 |
Rodriguez De Liebana Torres Maria Vanessa | Administrador Unico | 22/08/2019 | 11/12/2019 |
ACTOS BORME DE TRUNET MEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47025 , F 48, S 8, H B 538541, I/A 3 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47025 , F 48, S 8, H B 538541, I/A 3 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47025 , F 48, S 8, H B 538541, I/A 3 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-08
- AMPLIAR A: COMERCIO AL MAYOR DE TODO TIPO DE CARNES FRESCAS Y CONGELADAS, PRODUCTOS Y DERIVADOS CARNICOS ELABORADOS, ASI COMO HUEVOS, AVES, CAZA Y DESPOJOS DE LOS MISMOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47025 , F 48, S 8, H B 538541, I/A 2 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
- CL CERDANYA Num.14 (SAN VICENTE DE TORELLO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47025 , F 48, S 8, H B 538541, I/A 2 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47025 , F 48, S 8, H B 538541, I/A 2 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47025 , F 48, S 8, H B 538541, I/A 2 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47025 , F 47, S 8, H B 538541, I/A 1 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-08
Dirección:CL JOSEP IRLA I BOSCH NUM.4 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:31/07/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS COMO SOCIEDAD DE MEDIOS EN CONSULTORIA, ASESORAMIENTO, GESTION Y ADMINISTRACION. DISTRIBUCION COMERCIAL, IMPORTACION, EXPORTACION. TURISMO, HOSTELERIA Y RESTAURACION, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47025 , F 47, S 8, H B 538541, I/A 1 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-08