TRUMES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Buenos Aires, 62
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRUMES SA
CIF A43036235
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRUMES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRUMES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Cuevillas Sayro Jaume | Administrador Concursal | 17/09/2012 | 02/05/2024 |
FORNES SALAS ASOCIADOS AUDITORES SL | Auditor | 18/01/2012 | 02/05/2024 |
FORNES & SALAS AUDITORS SL | Auditor | 19/01/2009 | 02/05/2024 |
Dobon Martinez Francisco Javier | Administrador Unico | 19/07/2011 | 19/04/2013 |
Parcerisas Serra Gumersindo | Apoderado | 18/01/2012 | |
Trull Piñol Jaime | Apoderado | 13/01/2009 | 28/10/2011 |
Trull Rodriguez Javier | Apoderado | 13/10/2011 | |
Roca Pont Antonio | Consejero | 19/07/2011 | |
Trull Piñol Jaime | Consejero Delegado Solidario | 13/01/2009 | 19/07/2011 |
Trull Piñol Jaime | Presidente | 19/07/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRUMES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42731 , F 51, S 8, H B 415608, I/A 65 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE TARRAGONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 459/2012, AUTO FIRME DE FECHA 03/04/2024 RECTIFICADO POR AUTO DE FECHA 05/04/2024, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42731 , F 51, S 8, H B 415608, I/A 65 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42731 , F 51, S 8, H B 415608, I/A 65 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42731 , F 51, S 8, H B 415608, I/A 64 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE TARRAGONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 459/2012, AUTO FIRME DE FECHA 06/03/2013, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42731 , F 51, S 8, H B 415608, I/A 64 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42731 , F 51, S 8, H B 415608, I/A 64 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-08
- JUZGADO DE INSTRUCCION 2 DE VALLS, PREVIAS 2055/2006, PROVIDENCIA DE FECHA 06/02/2013, CANCELACION ANOTACIONES PREVENTIVAS DE QUERELLA LETRAS A, B Y C
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42731 , F 50, S 8, H B 415608, I/A D (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE TARRAGONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 459/2012, AUTO FIRME DE FECHA 20/06/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42731 , F 49, S 8, H B 415608, I/A 63 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42731 , F 49, S 8, H B 415608, I/A 63 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-08
- Sociedades absorbidas: MILL BO 58 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42731 , F 47, S 8, H B 415608, I/A 62 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-08