TRULI SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TRULI SL
CIF B78966777
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TRULI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRULI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rubio Villar Jose Maria | Administrador Mancomunado | 07/05/2014 | 02/01/2019 |
Rubio Villar Maria Del Mar | Administrador Mancomunado | 07/05/2014 | 02/01/2019 |
Rubio Garcia Jose Maria | Consejero | 07/05/2014 | |
Rubio Villar Jose Maria | Consejero | 07/05/2014 | |
Rubio Villar Maria Del Mar | Secretario | 07/05/2014 | |
Rubio Villar Maria Del Mar | Consejero | 07/05/2014 | |
Villar Saenz Gertrudis | Presidente | 07/05/2014 | |
Villar Saenz Gertrudis | Consejero Delegado | 07/05/2014 | |
Villar Saenz Gertrudis | Consejero | 07/05/2014 |
ACTOS BORME DE TRULI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15601 , F 65, S 8, H M 99336, I/A 8 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15601 , F 65, S 8, H M 99336, I/A 8 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15601 , F 64, S 8, H M 99336, I/A 7 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15601 , F 64, S 8, H M 99336, I/A 7 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15601 , F 64, S 8, H M 99336, I/A 7 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-213-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-28