TRUDEX SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO DE LA HABANA, 9-11 - CENTRO NEGOCIOS UNICENT
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TRUDEX SOLUTIONS SL
CIF B86337821
Capital Social 1200000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/11/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRUDEX SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRUDEX SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Encinar Sanchez David | Liquidador | 12/02/2024 | 12/02/2024 |
Encinar Sanchez David | Administrador Unico | 22/07/2014 | 12/02/2024 |
Gomez Gutierrez Maria-jesus | Apoderado | 01/12/2011 | 12/02/2024 |
Sanz Gomez Maria Jesus | Administrador Unico | 28/11/2011 | 22/07/2014 |
Encinar Sanchez David | Apoderado | 01/12/2011 | 21/04/2014 |
ACTOS BORME DE TRUDEX SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29394 , F 4, S 8, H M 529088, I/A 6 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29394 , F 4, S 8, H M 529088, I/A 6 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29394 , F 4, S 8, H M 529088, I/A 6 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29394 , F 4, S 8, H M 529088, I/A 6 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29394 , F 4, S 8, H M 529088, I/A 6 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29394 , F 4, S 8, H M 529088, I/A 5 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29394 , F 4, S 8, H M 529088, I/A 5 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29394 , F 4, S 8, H M 529088, I/A 4 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29394 , F 3, S 8, H M 529088, I/A 3 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29394 , F 3, S 8, H M 529088, I/A 2 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28