TROPS TROPICAL EXPERIENCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 34
Código Postal 29749
Municipio Vélez-Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social TROPS TROPICAL EXPERIENCE SL
CIF B93507184
Capital Social 350000.0 Euros
Actividad Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas
Fecha de Constitución 05/10/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario TROPS SAT N 2803
VINCULACIONES DE TROPS TROPICAL EXPERIENCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TROPS TROPICAL EXPERIENCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lorca Fernandez Jose | Liquidador | 28/06/2021 | 28/06/2021 |
TROPS SAT N 2803 | Administrador Unico | 03/03/2020 | 28/06/2021 |
TROPS SAT N 2803 | Socio único | 28/06/2021 | |
TROPS SAT N 2803 | Socio Unico | 10/02/2020 | 28/06/2021 |
Lorca Fernandez Jose | Administrador Unico | 10/02/2020 | 03/03/2020 |
CERVEZAS MUREX SL | Administrador Mancomunado | 18/10/2016 | 10/02/2020 |
TROPS SAT N 2803 | Administrador Mancomunado | 18/10/2016 | 10/02/2020 |
ACTOS BORME DE TROPS TROPICAL EXPERIENCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558, L 4465, F 26, S 8, H MA136396, I/A 7 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558, L 4465, F 26, S 8, H MA136396, I/A 7 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558, L 4465, F 26, S 8, H MA136396, I/A 7 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558, L 4465, F 26, S 8, H MA136396, I/A 7 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558, L 4465, F 25, S 8, H MA136396, I/A 6 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558, L 4465, F 25, S 8, H MA136396, I/A 6 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558, L 4465, F 25, S 8, H MA136396, I/A 5 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558, L 4465, F 25, S 8, H MA136396, I/A 4 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558, L 4465, F 25, S 8, H MA136396, I/A 4 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558, L 4465, F 25, S 8, H MA136396, I/A 4 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-29