TROPICAL FARMS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Praje La Redonda, 414
Código Postal 04710
Municipio El Ejido
Provincia Almería
Razón Social TROPICAL FARMS SA
CIF A04900791
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Fecha de Constitución 01/02/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario ALHONDIGA LA UNION SA
VINCULACIONES DE TROPICAL FARMS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TROPICAL FARMS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALHONDIGA LA UNION SA | Socio Unico | 16/03/2021 | 19/08/2022 |
Barranco Martin Jesus Matias | Liquidador | 19/08/2022 | 19/08/2022 |
Barranco Martin Jesus Matias | Administrador Unico | 18/03/2021 | 19/08/2022 |
Barranco Martin Jesus Matias | Consejero | 15/02/2019 | 18/03/2021 |
Barranco Martin Jesus Matias | Consejero Delegado | 15/02/2019 | 18/03/2021 |
Barranco Martin Jesus Matias | Presidente | 15/02/2019 | 18/03/2021 |
Navarro Berenguel Manuel | Secretario | 15/02/2019 | 18/03/2021 |
Navarro Berenguel Manuel | Consejero | 15/02/2019 | 18/03/2021 |
Puerta Goti Jesus Manuel | Consejero | 15/02/2019 | 18/03/2021 |
ACTOS BORME DE TROPICAL FARMS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1973 , F 4, S 8, H AL 50373, I/A 5 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1973 , F 4, S 8, H AL 50373, I/A 5 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1973 , F 4, S 8, H AL 50373, I/A 5 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1973 , F 4, S 8, H AL 50373, I/A 5 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-04
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1973 , F 4, S 8, H AL 50373, I/A 4 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1973 , F 4, S 8, H AL 50373, I/A 4 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-04
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1973 , F 4, S 8, H AL 50373, I/A 4 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-04
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1973 , F 4, S 8, H AL 50373, I/A 3 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-04
- Subsanado el Art 27 de los estatutos, "El ejercicio social comenzará el pirmero de septiembre y terminara el treinta y uno de agosto de cada año. Por excepción el primer ejercicio social comenzará el día de la firma de la escritura de constitución y terminará el treinta y uno de agosto del mismo año
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1973 , F 4, S 8, H AL 50373, I/A 2 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-04
- Subsanado el Art 27 de los estatutos, "El ejercicio social comenzará el pirmero de septiembre y terminara el treinta y uno de agosto de cada año. Por excepción el primer ejercicio social comenzará el día de la firma de la escritura de constitución y terminará el treinta y uno de agosto del mismo año
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1973 , F 4, S 8, H AL 50373, I/A 2 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-04