TROITSKAYA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Bruselas, S/N
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social TROITSKAYA SL
CIF B76590934
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 17/12/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Troitskaya Tatiana
VINCULACIONES DE TROITSKAYA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TROITSKAYA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Troitskaya Tatiana | Socio Unico | 27/05/2013 | 16/04/2021 |
Troitskaya Tatiana | Administrador Unico | 27/05/2013 | 16/04/2021 |
Troitskaya Tatiana | Liquidador | 16/04/2021 | 16/04/2021 |
Rodriguez Alvarez Julio Maximo Guillermo | Administrador Unico | 27/05/2013 | 27/05/2013 |
ACTOS BORME DE TROITSKAYA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 144, S 8, H TF 51923, I/A 3 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 144, S 8, H TF 51923, I/A 3 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 144, S 8, H TF 51923, I/A 3 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 144, S 8, H TF 51923, I/A 3 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 144, S 8, H TF 51923, I/A ALTA (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 144, S 8, H TF 51923, I/A BAJA (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 144, S 8, H TF 51923, I/A 2 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 144, S 8, H TF 51923, I/A 2 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 142, S 8, H TF 51923, I/A 1 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 142, S 8, H TF 51923, I/A 1 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-38