TRIUNVIRO COMERCIO Y DISTRIBUCION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Independencia, 302
Código Postal 08026
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRIUNVIRO COMERCIO Y DISTRIBUCION SL
CIF B98152549
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 25/05/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRIUNVIRO COMERCIO Y DISTRIBUCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRIUNVIRO COMERCIO Y DISTRIBUCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Santos Fermin | Liquidador | 10/08/2018 | 10/08/2018 |
Martinez Santos Fermin | Administrador Unico | 04/02/2010 | 10/08/2018 |
Cerda Sanjuan Ramon | Administrador Unico | 04/06/2009 | 04/02/2010 |
ACTOS BORME DE TRIUNVIRO COMERCIO Y DISTRIBUCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41738 , F 23, S 8, H B 395048, I/A 4 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41738 , F 23, S 8, H B 395048, I/A 4 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41738 , F 23, S 8, H B 395048, I/A 4 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-08
- CL INDEPENDENCIA,302 LOCAL IZQUIERDO (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41738 , F 23, S 8, H B 395048, I/A 3 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 180, S 8, H A 117384, I/A 2 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 180, S 8, H A 117384, I/A 2 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 178, S 8, H A 117384, I/A 1 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-03
Dirección:C/ JUAN DE HERRERA 5 - PARQUE INDUSTRIAL (ELCHE)
Comienzo de operaciones:25/05/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:a.- La importación y exportación de productos alimenticios, bebidas y tabaco, así como la distribución, intermediación, el comercio al por mayor y alpor menor, la elaboración y manipulado de dichos productos, el envasado deconservas, la inspección, el control, la certificación y la calificación de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 178, S 8, H A 117384, I/A 1 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-03