TRIUNATO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ruiz Zorrilla, 2
Código Postal 12001
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRIUNATO SL
CIF B12999652
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/01/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRIUNATO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRIUNATO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cifre Nebot Jose Rafael | Administrador Unico | 01/08/2019 | 20/01/2021 |
Cifre Nebot Jose Rafael | Liquidador | 20/01/2021 | 20/01/2021 |
Cifre Nebot Jose Rafael | Administrador Solidario | 22/01/2018 | 01/08/2019 |
Sanchez Pellon Juan Israel | Administrador Solidario | 22/01/2018 | 01/08/2019 |
ACTOS BORME DE TRIUNATO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1749, L 1310, F 224, S 8, H CS 40662, I/A 4 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1749, L 1310, F 224, S 8, H CS 40662, I/A 4 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1749, L 1310, F 224, S 8, H CS 40662, I/A 4 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1749, L 1310, F 224, S 8, H CS 40662, I/A 4 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1749, L 1310, F 224, S 8, H CS 40662, I/A 3 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1749, L 1310, F 224, S 8, H CS 40662, I/A 3 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1749, L 1310, F 224, S 8, H CS 40662, I/A 3 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-12
- Dirección y gestión de la participación de la Sociedad en el capital de otras entidades mediante organización de medios personales y materiales, pudiendo, cuando la participación en su capital lo permita, ejercer la dirección y el control de dichas entidades mediante la pertenencia a sus órganos de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1749, L 1310, F 223, S 8, H CS 40662, I/A 2 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO por reducción del objeto.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1749, L 1310, F 223, S 8, H CS 40662, I/A 2 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1749, L 1310, F 222, S 8, H CS 40662, I/A 1 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-12