TRISENSE SPORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Almirall Cadarso, 13
Código Postal 46005
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social TRISENSE SPORT SL
CIF B98193287
Capital Social 3444.0 Euros
Actividad Edición de periódicos
Fecha de Constitución 20/10/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TRISENSE SPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRISENSE SPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esteve Durba Alberto | Liquidador Unico | 30/12/2016 | 30/12/2016 |
Esteve Durba Alberto | Presidente | 17/01/2013 | 30/12/2016 |
Esteve Durba Alberto | Consejero Delegado | 17/01/2013 | 30/12/2016 |
Esteve Durba Alberto | Consejero | 17/01/2013 | 30/12/2016 |
Hernandez Pando Enrique | Secretario | 14/01/2015 | 30/12/2016 |
Hernandez Pando Enrique | Consejero | 17/01/2013 | 30/12/2016 |
Rodriguez Fernandez Pedro | Consejero | 17/01/2013 | 30/12/2016 |
Aguilar Rosello Fernando | Secretario | 17/01/2013 | 14/01/2015 |
Aguilar Rosello Fernando | Consejero | 17/01/2013 | 14/01/2015 |
TRIEXPERIENCE SL | Administrador Unico | 04/06/2012 | 17/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRISENSE SPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9108, L 6392, F 170, S 8, H V 136403, I/A 7 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9108, L 6392, F 170, S 8, H V 136403, I/A 7 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9108, L 6392, F 170, S 8, H V 136403, I/A 7 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9108, L 6392, F 170, S 8, H V 136403, I/A 7 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-46
Consejero Delegado
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9108, L 6392, F 170, S 8, H V 136403, I/A 7 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-46
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9108, L 6392, F 169, S 8, H V 136403, I/A 6 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-46
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9108, L 6392, F 169, S 8, H V 136403, I/A 6 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9108, L 6392, F 169, S 8, H V 136403, I/A 5 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9108, L 6392, F 169, S 8, H V 136403, I/A 5 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9108, L 6392, F 169, S 8, H V 136403, I/A 5 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-46