TRIRENT INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monje Vigila, 14
Código Postal 26120
Municipio Albelda de Iregua
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRIRENT INVERSIONES SL
CIF B26544015
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 28/11/2016
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único INVERSIONES DOGARMATER SL
Propietario INVERSIONES DOGARMATER SL
VINCULACIONES DE TRIRENT INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRIRENT INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES DOGARMATER SL | Socio Unico | 22/01/2020 | 05/01/2022 |
INVERSIONES DOGARMATER SL | Administrador Unico | 22/01/2020 | 05/01/2022 |
Modia Rota Maria Pilar | Apoderado Mancomunado | 30/11/2018 | 05/01/2022 |
Modia Rota Maria Pilar | Apoderado | 30/11/2018 | 05/01/2022 |
Palacios Garcia Angel Pablo | Apoderado Mancomunado | 30/11/2018 | 05/01/2022 |
Palacios Garcia Angel Pablo | Apoderado | 30/11/2018 | 05/01/2022 |
Palacios Garcia Angel Pablo | Apoderado Solidario | 15/11/2018 | 05/01/2022 |
Palacios Garcia Francisco Javier | Apoderado | 30/11/2018 | 05/01/2022 |
Palacios Garcia Francisco Javier | Apoderado Mancomunado | 30/11/2018 | 05/01/2022 |
Palacios Garcia Francisco Javier | Apoderado Solidario | 15/11/2018 | 05/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRIRENT INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819 , F 223, S 8, H LO 17385, I/A 8 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819 , F 223, S 8, H LO 17385, I/A 8 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-26
- Se envio por error que el número de la inscripción era la 5ª, cuando sin embargo es la inscripción 6ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819 , F 223, S 8, H LO 17385, I/A 6 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-26
- Se envio por error que el número de la inscripción era la 6ª, cuando sin embargo es la inscripción 7ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819 , F 223, S 8, H LO 17385, I/A 7 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-26
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único. Se designa a don Angel Pablo Palacios Garcia como persona física representante de la mercantil Inversiones Dogarmarter S.L., la cual es nombrada administradora única en la sociedad de esta hoja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819 , F 223, S 8, H LO 17385, I/A 6 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819 , F 223, S 8, H LO 17385, I/A 6 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-26
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819 , F 223, S 8, H LO 17385, I/A 6 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-26
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819 , F 223, S 8, H LO 17385, I/A 5 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-26
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819 , F 221, S 8, H LO 17385, I/A 5 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-26
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819 , F 221, S 8, H LO 17385, I/A 4 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-26