TRIPLE VOLUMEN SL - EXTINGUIDA
Municipio Torrejón de Ardoz
Provincia Madrid
Razón Social TRIPLE VOLUMEN SL
CIF B81766362
Capital Social 224000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRIPLE VOLUMEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRIPLE VOLUMEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carballo Mahindo Enrique | Apoderado | 09/07/2018 | 11/07/2023 |
Muñoz Ciria Maria Jose | Liquidador | 11/07/2023 | 11/07/2023 |
Muñoz Ciria Maria Jose | Administrador Unico | 20/02/2018 | 11/07/2023 |
Carballo Mahindo Enrique | Administrador Unico | 27/01/2014 | 20/02/2018 |
Gonzalez Polo Juan | Administrador Unico | 03/12/2012 | 27/01/2014 |
Carballo Mahindo Enrique | Administrador Unico | 03/12/2012 |
ACTOS BORME DE TRIPLE VOLUMEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12352 , F 41, S 8, H M 196219, I/A 9 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12352 , F 41, S 8, H M 196219, I/A 9 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12352 , F 41, S 8, H M 196219, I/A 9 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12352 , F 41, S 8, H M 196219, I/A 9 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12352 , F 41, S 8, H M 196219, I/A 8 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12352 , F 41, S 8, H M 196219, I/A 7 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12352 , F 41, S 8, H M 196219, I/A 7 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12352 , F 40, S 8, H M 196219, I/A 6 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12352 , F 40, S 8, H M 196219, I/A 6 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12352 , F 40, S 8, H M 196219, I/A 5 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28