TRIPLE Q SA - EXTINGUIDA
Municipio Arganda del Rey
Provincia Madrid
Razón Social TRIPLE Q SA
CIF A80763956
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TRIPLE Q SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRIPLE Q SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ayuso Cuesta Guillermo | Administrador Solidario | 12/06/2012 | 07/10/2015 |
Esteban Alonso Jesus | Administrador Solidario | 12/06/2012 | 07/10/2015 |
ACTOS BORME DE TRIPLE Q SA
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 9& EL ACTO DE EXTINCION DE LA SOCIEDAD POR ESCISION DE LA MISMA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12083 , F 153, S 8, H M 119134, I/A 9 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2016-77-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12083 , F 153, S 8, H M 119134, I/A 9 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2016-77-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12083 , F 153, S 8, H M 119134, I/A 9 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (29/07/2015)
CVE: BORME-B-2015-156-28
- SOCIEDADES BENEFICIARIAS DE LA ESCISION TOTAL: "MATAB & TORDELL SL", Y "TRIPLE Q S.L", ESTA ULTIMA DE NUEVA CREACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12083 , F 152, S 8, H M 119134, I/A 4-M (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12083 , F 152, S 8, H M 119134, I/A 8 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-139-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-16-28